Tabla de contenido
¿Qué hizo la Mancomunidad de Cataluña?
Realizó una importante tarea educativa y cultural fundando escuelas técnicas (de agricultura, industrial, del trabajo, de bibliotecarias, de administración) o creando instituciones de alta cultura (Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya), al tiempo que fomentaba obras de infraestructuras impulsando las …
¿Quién impuso las Bases de Manresa?
Manresa, 27 de marzo de 1892. Por acuerdo de la Asamblea de Delegados de la Unió Catalanista. El Presidente: Lluis Domenech y Montaner. Los Secretarios: Joseph Soler y Palet; Enrich Prat de la Riba.
¿Quién es Prat de la Riba?
Enric Prat de la Riba Sarrà (Castelltersol, 29 de noviembre de 1870 – 1 de agosto de 1917) fue un político y escritor español, de pensamiento catalanista. Es considerado uno de los padres teóricos del nacionalismo catalán.
¿Cuándo existe la Mancomunidad?
Según el artículo 1984 de nuestro Código Civil para el Distrito Federal, la mancomunidad existe cuando «hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación».
¿Qué es una obligación mancomunada?
Rezzonico (página 619) dice que la obligación mancomunada es aquella que «tiene varios sujetos activos o pasivos o que tiene a la vez pluralidad de acreedores y deudores, sea cualquiera la naturaleza de su objeto, vale decir, de la prestación debida, la cual es única».
¿Qué pasó con la Ley de Mancomunidades Provinciales?
El 18 de diciembre de 1913 el rey firmó el Decreto de Mancomunidades Provinciales. A pesar de que la ley era aplicable a todas las provincias españolas, solo las cuatro catalanas llegaron a ver aprobada la Mancomunidad de Cataluña. Hubo otras propuestas, como el proyecto de Mancomunidad Valenciana, que no pasó de esta fase.
¿Cuándo fue aprobado el Estatuto de la Mancomunidad de Cataluña?
Este estatuto, redactado por la Mancomunidad y por los parlamentarios catalanes, fue aprobado el 26 de enero de 1919, pero rechazado posteriormente por las Cortes españolas. La Mancomunidad de Cataluña fue presidida por Prat de la Riba desde 1914 hasta su fallecimiento el 1 de agosto de 1917.